MILAN JINDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
43601, 5155797, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 954 |
|
MILAN JINDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
43601, 5155797, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 954, Podkrušnohorská 954, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
MARTIN TROJANOWICZ
|
Neaktivní
od 12.06.2018
|
jednatel |
23.02.2018 |
Adresa: |
19800, 27115232, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, Staňkovská, 718 |
|
MARTIN TROJANOWICZ
|
Neaktivní
od 12.06.2018
|
jednatel |
23.02.2018 |
Adresa: |
19800, 27115232, Praha, Hostavice, Staňkovská, 718, Staňkovská 718, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
MILAN JINDRA
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
14900, 40537048, Praha, Háje, Steinerova, 974, 20 |
|
MARTIN TROJANOWICZ
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 27825311, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 956, 1 |
|
MILAN JINDRA
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
14900, 40537048, Praha, Háje, Steinerova, 974, 20, Steinerova 974/20, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN TROJANOWICZ
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 27825311, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 956, 1, Jana Přibíka 956/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|