Ing. BRANISLAV KAŇA
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
90033, Marianka, Pod Mlynom 612/6 |
|
Ing. BRANISLAV KAŇA
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
Marianka, Pod Mlynom 612/6, 90033, Pod Mlynom 612/6, 90033 Marianka, Slovensko |
|
PETR KLÍMA
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
21.08.2016 |
Adresa: |
12800, 21729255, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 407, 36 |
|
PETR KLÍMA
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
21.08.2016 |
Adresa: |
12800, 21729255, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 407, 36, Rašínovo nábřeží 407/36, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
JUDr. RÓBERT PRUŽINSKÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
69002, 26956691, Břeclav, Břeclav, Na Řádku, 3173, 8 |
|
JUDr. RÓBERT PRUŽINSKÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
69002, 26956691, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Na Řádku, 3173, 8, Na Řádku 3173/8, 69002 Břeclav |
|
IVO KORNFEIL
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
69603, 25439316, Dubňany, Dubňany, Nám. 15.dubna, 1149 |
|
IVO KORNFEIL
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
69603, 25439316, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Nám. 15.dubna, 1149, Nám. 15.dubna 1149, 69603 Dubňany |
|
ROSTISLAV OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
69002, 27771598, Břeclav, Břeclav, U Nemocnice, 3372, 8c |
|
ROSTISLAV OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
69002, 27771598, Břeclav, Břeclav, Břeclav, U Nemocnice, 3372, 8c, U Nemocnice 3372/8c, 69002 Břeclav |
|
ROSTISLAV OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
69002, 18997732, Břeclav, Břeclav, Riegrova, 876, 45 |
|
IVO KORNFEIL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
69603, 13683888, Dubňany, Dubňany, Palackého, 1148 |
|
PETR KLÍMA
|
Neaktivní
od 21.08.2016
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
60200, 27354016, Brno, Trnitá, Zderadova, 478, 6 |
|
MICHAL OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
79603, 24849812, Prostějov, Prostějov, Sadová, 4193, 46 |
|
ROSTISLAV OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
69002, 18997732, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Riegrova, 876, 45, Riegrova 876/45, 69002 Břeclav |
|
IVO KORNFEIL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
69603, 13683888, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Palackého, 1148, Palackého 1148, 69603 Dubňany |
|
Petr Klíma
|
Neaktivní
od 21.08.2016
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
60200, 27354016, Brno-město, Brno, Trnitá, Zderadova, 478, 6, Zderadova 478/6, Trnitá, 60200 Brno |
|
MICHAL OČENÁŠEK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
79603, 24849812, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sadová, 4193, 46, Sadová 4193/46, 79603 Prostějov |
|