JAN COUFAL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2022 |
Adresa: |
19014, 28230256, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011, 2 |
|
JAN COUFAL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2022 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011, 2, V cestkách 1011/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
DAVID JAROŠ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
50002, 23867647, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Tylovo nábřeží, 418, 6 |
|
DAVID JAROŠ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
50002, 23867647, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Tylovo nábřeží, 418, 6, Tylovo nábřeží 418/6, 50002 Hradec Králové |
|
Jan Coufal
|
Neaktivní
od 24.04.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
19014, 28230256, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011 |
|
JAN COUFAL
|
Neaktivní
od 24.04.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011, 2, V cestkách 1011/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
JAN COUFAL
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha 9, Klánovice, V cestkách, 1011 |
|
DAVID JAROŠ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
56401, 18119671, Žamberk, Žamberk, 28. října, 637 |
|
JAN COUFAL
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011, 2, V cestkách 1011/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
DAVID JAROŠ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
56401, 18119671, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, 28. října, 637, 28. října 637, 56401 Žamberk |
|
JAN COUFAL
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
jednatel |
16.03.2013 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha 9, Klánovice, V cestkách, 1011 |
|
JAN COUFAL
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
jednatel |
16.03.2013 |
Adresa: |
19014, 28230256, Praha, Klánovice, V cestkách, 1011, 2, V cestkách 1011/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|