IVA BURICOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2023 |
Adresa: |
16900, 22167552, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1665, 54, Bělohorská 1665/54, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MAREK BURICA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
37833, 80329055, Jindřichův Hradec, Číměř, Dobrá Voda, 30 |
|
MAREK BURICA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
37833, 80329055, Jindřichův Hradec, Číměř, Dobrá Voda, 30, Dobrá Voda 30, 37833 Číměř |
|
IVA BURICOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
37833, 80329055, Jindřichův Hradec, Číměř, Dobrá Voda, 30 |
|
IVA BURICOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2023
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
37833, 80329055, Jindřichův Hradec, Číměř, Dobrá Voda, 30, Dobrá Voda 30, 37833 Číměř |
|
MAREK BURICA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
04.12.2020 |
Adresa: |
14300, 81106351, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pacholíkova, 2310, 22 |
|
MAREK BURICA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
04.12.2020 |
Adresa: |
14300, 81106351, Praha, Modřany, Pacholíkova, 2310, 22, Pacholíkova 2310/22, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
IVA BURICOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
25.11.2020 |
Adresa: |
14300, 81106351, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pacholíkova, 2310, 22 |
|
IVA BURICOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
25.11.2020 |
Adresa: |
14300, 81106351, Praha, Modřany, Pacholíkova, 2310, 22, Pacholíkova 2310/22, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
IVA BURICOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22658696, Praha, Vršovice, Charkovská, 394, 12 |
|
MAREK BURICA
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22658696, Praha, Vršovice, Charkovská, 394, 12 |
|
IVA BURICOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22658696, Praha, Vršovice, Charkovská, 394, 12, Charkovská 394/12, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MAREK BURICA
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22658696, Praha, Vršovice, Charkovská, 394, 12, Charkovská 394/12, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Marek Burica
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
18400, 22700463, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a |
|
Marek Burica
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
KARLA KUPŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
40003, 17902151, Ústí nad Labem, Střekov, Jeseninova, 295, 20 |
|
Marek Burica
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
Turany, Červenej armády, 1033/16 |
|
IVA MARKOVICKÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a |
|
KARLA KUPŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
40003, 17902151, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Jeseninova, 295, 20, Jeseninova 295/20, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Marek Burica
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
1033/16, Turany, Červenej armády, Červenej armády 1033/16, Turany, Slovensko |
|
IVA MARKOVICKÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|