MYKHAILO MARTYNIUK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2017 |
|
MYKHAILO MARTYNIUK
|
Neaktivní
od 19.06.2024
|
jednatel |
22.05.2017 |
Adresa: |
Solovyči, Myru 4, Myru 4, Solovyči, Ukrajina |
|
RENATA VALÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
63500, 27407284, Brno-město, Brno, Bystrc, U Křivé borovice, 1299, 1a |
|
RENATA VALÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2017
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
63500, 27407284, Brno-město, Brno, Bystrc, U Křivé borovice, 1299, 1a, U Křivé borovice 1299/1a, Bystrc, 63500 Brno |
|
EVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
63500, 27407284, Brno-město, Brno, Bystrc, U Křivé borovice, 1299, 1a |
|
EVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
63500, 27407284, Brno-město, Brno, Bystrc, U Křivé borovice, 1299, 1a, U Křivé borovice 1299/1a, Bystrc, 63500 Brno |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
62100, 25086243, Brno-město, Brno, Medlánky, Palírenská, 517, 40 |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
62100, 25086243, Brno-město, Brno, Medlánky, Palírenská, 517, 40, Palírenská 517/40, Medlánky, 62100 Brno |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
63800, 19260067, Brno-město, Brno, Lesná, Heleny Malířové, 167, 14 |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
63800, 19260067, Brno-město, Brno, Lesná, Heleny Malířové, 167, 14, Heleny Malířové 167/14, Lesná, 63800 Brno |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
62100, 19506864, Brno, Řečkovice, Renčova, 1361, 8 |
|
MARTIN VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
62100, 19506864, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1361, 8, Renčova 1361/8, Řečkovice, 62100 Brno |
|