VILS a.s. v likvidaci
25796526 |
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2022 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha, Modřany, Lysinská, 1848, 36 |
|
VILS a.s. v likvidaci
25796526 |
Neaktivní
od 14.06.2023
|
jednatel |
19.11.2022 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha, Modřany, Lysinská, 1848, 36, Lysinská 1848/36, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VILS a.s. v likvidaci
25796526 |
Neaktivní
od 19.11.2022
|
jednatel |
02.06.2022 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha 4, Modřany, Lysinská, 1848/36 |
|
VILS a.s. v likvidaci
25796526 |
Neaktivní
od 19.11.2022
|
jednatel |
02.06.2022 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha, Modřany, Lysinská, 1848, 36, Lysinská 1848/36, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VILS a.s.
25796526 |
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
17.08.2020 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha 4, Modřany, Lysinská, 1848/36 |
|
VILS a.s.
25796526 |
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
17.08.2020 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha, Modřany, Lysinská, 1848, 36, Lysinská 1848/36, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JOSEF POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 17.08.2020
|
jednatel |
30.10.2018 |
Adresa: |
27201, 1394690, Kladno, Kladno, Kladno, Poděbradova, 909 |
|
JOSEF POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 17.08.2020
|
jednatel |
30.10.2018 |
Adresa: |
27201, 1394690, Kladno, Kladno, Kladno, Poděbradova, 909, Poděbradova 909, 27201 Kladno |
|
JOSEF POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44 |
|
JOSEF POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44, náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
|
PAVEL SÝKORA
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
76311, 28243030, Želechovice nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí, Paseky, 651 |
|
PAVEL SÝKORA
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
76311, 28243030, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí, Paseky, 651, Paseky 651, 76311 Želechovice nad Dřevnicí |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
PAVEL SÝKORA
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
18600, 22350411, Praha 8, Karlín, Křižíkova, 178, 31 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
PAVEL SÝKORA
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
18600, 22350411, Praha, Karlín, Křižíkova, 178, 31, Křižíkova 178/31, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ŠÁRKA PUGLIATTI MAUROVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
25065, 40894479, Líbeznice, Líbeznice, Nedvědova, 862 |
|
ŠÁRKA PUGLIATTI MAUROVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
25065, 40894479, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Nedvědova, 862, Nedvědova 862, 25065 Líbeznice |
|
Šárka Maurová
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47 |
|
ŠÁRKA MAUROVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|