IVO SVOBODA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
61500, 19639520, Brno-město, Brno, Židenice, Mrkosova, 2031, 7 |
|
Mgr. MILAN KAPLAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23 |
|
TEREZA MALÉŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
62800, 19428103, Brno-město, Brno, Líšeň, Velatická, 1709, 1 |
|
IVO SVOBODA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
61500, 19639520, Brno-město, Brno, Židenice, Mrkosova, 2031, 7, Mrkosova 2031/7, Židenice, 61500 Brno |
|
Mgr. MILAN KAPLAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23, Čejkova 1127/23, Židenice, 61500 Brno |
|
TEREZA MALÉŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.10.2021 |
Adresa: |
62800, 19428103, Brno-město, Brno, Líšeň, Velatická, 1709, 1, Velatická 1709/1, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. SIMONA MALÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
místopředseda výboru |
10.05.2019 |
Adresa: |
66401, 24170623, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 8 |
|
SANDRA ADRAMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
člen výboru |
10.05.2019 |
Adresa: |
61500, 19660405, Brno-město, Brno, Židenice, Podpísečná, 4022, 2 |
|
Ing. SIMONA MALÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
místopředseda výboru |
10.05.2019 |
Adresa: |
66401, 24170623, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, 66401 Řícmanice |
|
SANDRA ADRAMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
člen výboru |
10.05.2019 |
Adresa: |
61500, 19660405, Brno-město, Brno, Židenice, Podpísečná, 4022, 2, Podpísečná 4022/2, Židenice, 61500 Brno |
|
Ing. SIMONA MALÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
66401, 24170623, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 8 |
|
Ing. SIMONA MALÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
66401, 24170623, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, 66401 Řícmanice |
|
LUKÁŠ FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
člen výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23 |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
67972, 7842392, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371 |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
předseda výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
66407, 23996811, Sivice, Sivice, 137 |
|
LUKÁŠ FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
člen výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23, Čejkova 1127/23, Židenice, 61500 Brno |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
67972, 7842392, Blansko, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371, Hrnčířská 371, 67972 Kunštát |
|
Jana Ondráčková
|
Neaktivní
od 12.10.2021
|
předseda výboru |
07.03.2016 |
Adresa: |
66407, 23996811, Brno-venkov, Sivice, Sivice, 137, č.p. 137, 66407 Sivice |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
předseda |
12.11.2015 |
Adresa: |
66407, 23996811, Sivice, Sivice, 137 |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
místopředseda |
12.11.2015 |
Adresa: |
67972, 7842392, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371 |
|
MILAN KAPLAN
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
člen |
12.11.2015 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23 |
|
Jana Ondráčková
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
předseda |
12.11.2015 |
Adresa: |
66407, 23996811, Brno-venkov, Sivice, Sivice, 137, č.p. 137, 66407 Sivice |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
místopředseda |
12.11.2015 |
Adresa: |
67972, 7842392, Blansko, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371, Hrnčířská 371, 67972 Kunštát |
|
MILAN KAPLAN
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
člen |
12.11.2015 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23, Čejkova 1127/23, Židenice, 61500 Brno |
|
JANA ONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda |
22.03.2013 |
Adresa: |
66407, 23996811, Sivice, Sivice, 137 |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda |
22.03.2013 |
Adresa: |
67972, 7842392, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371 |
|
MILAN KAPLAN
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen |
22.03.2013 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23 |
|
Jana Ondráčková
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda |
22.03.2013 |
Adresa: |
66407, 23996811, Brno-venkov, Sivice, Sivice, 137, č.p. 137, 66407 Sivice |
|
LENKA EHRENBERGEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda |
22.03.2013 |
Adresa: |
67972, 7842392, Blansko, Kunštát, Kunštát, Hrnčířská, 371, Hrnčířská 371, 67972 Kunštát |
|
MILAN KAPLAN
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen |
22.03.2013 |
Adresa: |
61500, 19629940, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkova, 1127, 23, Čejkova 1127/23, Židenice, 61500 Brno |
|