TOMÁŠ LÁRYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
71300, 26606437, Ostrava, Heřmanice, Dostálova, 780, 8 |
|
ONDŘEJ VLACH
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
70200, 3199690, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 3042, 15 |
|
ONDŘEJ VLACH
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
70200, 3199690, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova, 3042, 15, Milíčova 3042/15, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
TOMÁŠ LÁRYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
71300, 26606437, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Dostálova, 780, 8, Dostálova 780/8, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
MARTIN KUBALA
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
73912, 12478547, Čeladná, Čeladná, 584 |
|
MARTIN KUBALA
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
73912, 12478547, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 584, č.p. 584, 73912 Čeladná |
|
MARTIN KUBALA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
70200, 3204286, Ostrava, Přívoz, Na Můstku, 905, 8 |
|
MARTIN KUBALA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
70200, 3204286, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Na Můstku, 905, 8, Na Můstku 905/8, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
VERONIKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
07.03.2013 |
Adresa: |
70800, 3287688, Ostrava, Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, 446, 16 |
|
VERONIKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
07.03.2013 |
Adresa: |
70800, 3287688, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, 446, 16, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 446/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|