JIŘÍ VYBÍRAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.07.2023 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
MILOSLAV ŠERÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.07.2023 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
MILUŠE KADERKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2023 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
JIŘÍ VYBÍRAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
MILOSLAV ŠERÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
MILUŠE KADERKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
JIŘÍ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
předseda výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
MILOSLAV ŠERÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
místopředseda výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
MILUŠE KADERKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
člen výboru |
24.07.2018 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
HANA ŽALUDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
místopředseda výboru |
02.04.2015 |
Adresa: |
26401, 23039604, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
MILUŠE KADERKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
člen výboru |
02.04.2015 |
Adresa: |
26401, 23039604, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
HANA ŽALUDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
místopředseda výboru |
02.04.2015 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
MILUŠE KADERKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
člen výboru |
02.04.2015 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
EVA MRÁKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
místopředseda výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
HANA ŽALUDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
člen výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
JIŘÍ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
předseda výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659 |
|
EVA MRÁKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
místopředseda výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
HANA ŽALUDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
člen výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|
JIŘÍ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
předseda výboru |
03.04.2013 |
Adresa: |
26401, 23039604, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 659, Na Severním sídlišti II 659, 26401 Sedlčany |
|