Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Odolovská stavební s.r.o. |
ICO: | 01490311 |
Registrovaná adresa: | 54237, 2373947, Trutnov, Batňovice, Batňovice, 41, č.p. 41, 54237 Batňovice |
Začleněno na: | 15.03.2013 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Silniční motorová doprava- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JINDŘICH BUREŠ | Aktivní | 16.10.2013 | |
|
|||
JINDŘICH BUREŠ | Aktivní | 16.10.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JINDŘICH BUREŠ | Aktivní | jednatel | 26.03.2015 |
|
|||
JINDŘICH BUREŠ | Aktivní | jednatel | 26.03.2015 |
|
|||
JINDŘICH BUREŠ | Neaktivní od 26.03.2015 | jednatel | 16.10.2013 |
|
|||
JINDŘICH BUREŠ | Neaktivní od 26.03.2015 | jednatel | 16.10.2013 |
|
|||
JAROSLAVA HEJČLOVÁ | Neaktivní od 16.10.2013 | jednatel | 15.03.2013 |
|
|||
JAROSLAVA HEJČLOVÁ | Neaktivní od 16.10.2013 | jednatel | 15.03.2013 |
|
Registrační číslo Odolovská stavební s.r.o. je 01490311.
Registrační adresa Odolovská stavební s.r.o. je 54237, 2373947, Trutnov, Batňovice, Batňovice, 41, č.p. 41, 54237 Batňovice.
Odolovská stavební s.r.o. byla založena 15.03.2013.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JINDŘICH BUREŠ, JINDŘICH BUREŠ.