JIŘÍ FABIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21797919, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Mezivrší, 83, 41 |
|
JIŘÍ FABIÁN
|
Neaktivní
od 11.01.2024
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21797919, Praha, Braník, Mezivrší, 83, 41, Mezivrší 83/41, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JIŘÍ FABIÁN
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21812233, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Jasná I, 1513, 10 |
|
LUKÁŠ POLEDNO
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
53003, 7790490, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1498 |
|
JIŘÍ PÍŠA
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
25065, 27231721, Líbeznice, Líbeznice, Antonína Dvořáka, 619 |
|
JIŘÍ FABIÁN
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21812233, Praha, Braník, Jasná I, 1513, 10, Jasná I 1513/10, Braník, 14700 Praha 4 |
|
LUKÁŠ POLEDNO
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
53003, 7790490, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1498, Na Drážce 1498, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Jiří Píša
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
25065, 27231721, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Antonína Dvořáka, 619, Antonína Dvořáka 619, 25065 Líbeznice |
|