PETRA STRATILOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Jednatel |
24.08.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PETRA STRATILOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Jednatel |
24.08.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PETRA STRATILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2019
|
Jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
10000, 22669728, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Murmanská, 1245, 15 |
|
PETRA STRATILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2019
|
Jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
10000, 22669728, Praha, Vršovice, Murmanská, 1245, 15, Murmanská 1245/15, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JAROSLAV HUŠKA
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
25063, 26406381, Mratín, Mratín, Líbeznická, 207 |
|
JAROSLAV HUŠKA
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
25063, 26406381, Praha-východ, Mratín, Mratín, Líbeznická, 207, Líbeznická 207, 25063 Mratín |
|
JAROSLAV HUŠKA
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
27714, 6128467, Dřísy, Dřísy, 236 |
|
JAROSLAV HUŠKA
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
27714, 6128467, Praha-východ, Dřísy, Dřísy, Lhotecká, 236, Lhotecká 236, 27714 Dřísy |
|