ProfiPředseda, s.r.o.
60720433 |
Aktivní
|
Předseda společenství |
26.07.2024 |
Adresa: |
32600, 24502898, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Guldenerova, 695, 13, Guldenerova 695/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
DENYS MOSKAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
VASIL KOBAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
ONDŘEJ KINDELMANN
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
34901, 15724603, Tachov, Stříbro, Stříbro, Mírová, 1278 |
|
ProfiPředseda, s.r.o.
60720433 |
Neaktivní
od 26.07.2024
|
Předseda společenství |
06.05.2023 |
Adresa: |
32600, 79838707, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Papírnická, 2809, 10, Papírnická 2809/10, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
DENYS MOSKAL
|
Neaktivní
od 06.05.2023
|
člen výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
DENYS MOSKAL
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
člen výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7 |
|
DENYS MOSKAL
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
člen výboru |
16.11.2022 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
DENYS MOSKAL
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
DENYS MOSKAL
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
VASIL KOBAN
|
Neaktivní
od 06.05.2023
|
předseda výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ONDŘEJ KINDELMANN
|
Neaktivní
od 06.05.2023
|
člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
34901, 15724603, Tachov, Stříbro, Stříbro, Mírová, 1278, Mírová 1278, 34901 Stříbro |
|
MARCEL TUREČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
předseda výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
STANISLAVA REICHERTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
ONDŘEJ KINDELMANN
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
34901, 15724603, Tachov, Stříbro, Stříbro, Mírová, 1278 |
|
ONDŘEJ KINDELMANN
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
34901, 15724603, Tachov, Stříbro, Stříbro, Mírová, 1278, Mírová 1278, 34901 Stříbro |
|
MARCEL TUREČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
předseda výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
STANISLAVA REICHERTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
člen výboru |
04.04.2017 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LUKÁŠ DÜNGHÜBEL
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
místopředseda výboru |
22.06.2013 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
LUKÁŠ DÜNGHÜBEL
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
místopředseda výboru |
22.06.2013 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ZDENĚK JŮZA
|
Neaktivní
od 22.06.2013
|
místopředseda výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
33026, 26134136, Tlučná, Tlučná, Na Čampuli, 726 |
|
EVA RADIMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
předseda výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
30100, 24545791, Plzeň, Jižní Předměstí, Nerudova, 1696, 28 |
|
MARCEL TUREČEK
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
člen výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17 |
|
ZDENĚK JŮZA
|
Neaktivní
od 22.06.2013
|
místopředseda výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
33026, 26134136, Plzeň-sever, Tlučná, Tlučná, Na Čampuli, 726, Na Čampuli 726, 33026 Tlučná |
|
EVA RADIMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
předseda výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
30100, 24545791, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Nerudova, 1696, 28, Nerudova 1696/28, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MARCEL TUREČEK
|
Neaktivní
od 04.04.2017
|
člen výboru |
16.04.2013 |
Adresa: |
30100, 24532525, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kollárova, 316, 17, Kollárova 316/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|