Mgr. PAVEL CIKRT
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
12000, 21752770, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Legerova, 1335, 2 |
|
Mgr. PAVEL CIKRT
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
12000, 21752770, Praha, Vinohrady, Legerova, 1335, 2, Legerova 1335/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAKUB POZEMSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
18200, 73356417, Praha, Ďáblice, Zákupská, 1060, 28 |
|
JAKUB POZEMSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
18200, 73356417, Praha, Ďáblice, Zákupská, 1060, 28, Zákupská 1060/28, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
MARTIN CHLUP
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286 |
|
MARTIN CHLUP
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286, Marie Majerové 286, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
JAKUB POZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
18200, 73356417, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Zákupská, 1060, 28 |
|
JAKUB POZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
18200, 73356417, Praha, Ďáblice, Zákupská, 1060, 28, Zákupská 1060/28, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
JAKUB POZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22094709, Praha 5, Smíchov, Grafická, 1847, 28 |
|
MARTIN CHLUP
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286 |
|
Jakub Pozemský
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22094709, Praha, Smíchov, Grafická, 1847, 28, Grafická 1847/28, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN CHLUP
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286, Marie Majerové 286, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|