Ing. MARTIN JANČA
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
76001, 4246110, Zlín, Zlín, Zlín, Vodní, 4210 |
|
Ing. MARTIN JANČA
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
76001, 4246110, Zlín, Zlín, Zlín, Vodní, 4210, Vodní 4210, 76001 Zlín |
|
Ing. MARTIN JANČA
|
Neaktivní
od 23.05.2018
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4208234, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 66 |
|
Ing. MARTIN JANČA
|
Neaktivní
od 23.05.2018
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4208234, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 66, náměstí Míru 66, 76001 Zlín |
|
KAMIL FILIPI
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
09.04.2013 |
Adresa: |
57001, 1894331, Litomyšl, Zahájí, Polní, 354 |
|
JANA URBÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
09.04.2013 |
Adresa: |
78391, 16375602, Uničov, Uničov, Šumperská, 939 |
|
KAMIL FILIPI
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
09.04.2013 |
Adresa: |
57001, 1894331, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, Polní, 354, Polní 354, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|
JANA URBÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
09.04.2013 |
Adresa: |
78391, 16375602, Olomouc, Uničov, Uničov, Šumperská, 939, Šumperská 939, 78391 Uničov |
|