JIŘINA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2021
|
jednatel |
06.12.2020 |
Adresa: |
79501, 14084201, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Míru, 230, 1 |
|
JIŘINA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2021
|
jednatel |
06.12.2020 |
Adresa: |
79501, 14084201, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Míru, 230, 1, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov |
|
JIŘINA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2020
|
jednatel |
25.01.2018 |
Adresa: |
79501, 28051289, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 872, 3 |
|
JIŘINA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2020
|
jednatel |
25.01.2018 |
Adresa: |
79501, 28051289, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 872, 3, Větrná 872/3, 79501 Rýmařov |
|
Mgr. MARTIN BLAŠKO
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
jednatel |
24.08.2016 |
Adresa: |
72527, 25035185, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Martinovská, 256, 125 |
|
Mgr. Martin Blaško
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
jednatel |
24.08.2016 |
Adresa: |
72527, 25035185, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Martinovská, 256, 125, Martinovská 256/125, Plesná, 72527 Ostrava |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16A |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16a, Hlavní třída 2802/16a, 78701 Šumperk |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16a |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16a, Hlavní třída 2802/16a, 78701 Šumperk |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16a |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14285002, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 2802, 16a, Hlavní třída 2802/16a, 78701 Šumperk |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
08.05.2013 |
Adresa: |
79501, 14090694, Rýmařov, Rýmařov, Jesenická, 1031, 22 |
|
ADÉLA KOVÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
08.05.2013 |
Adresa: |
79501, 14092859, Rýmařov, Rýmařov, Bartákova, 1249, 40 |
|
ANDREA KUBĚNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
08.05.2013 |
Adresa: |
79501, 14090694, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Jesenická, 1031, 22, Jesenická 1031/22, 79501 Rýmařov |
|
ADÉLA KOVÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
08.05.2013 |
Adresa: |
79501, 14092859, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Bartákova, 1249, 40, Bartákova 1249/40, 79501 Rýmařov |
|