VASYL FEDYSHCHEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
Tjačivski Lazy, Peremohy 92 |
|
VASYL FEDYSHCHEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
Tjačivski Lazy, Peremohy 92, Peremohy 92, Tjačivski Lazy, Ukrajina |
|
YEVHENIY ZHMURKO
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
25303, 77832302, Praha-západ, Chýně, Chýně, Ecksteinova, 726 |
|
YEVHENIY ZHMURKO
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
25303, 77832302, Praha-západ, Chýně, Chýně, Ecksteinova, 726, Ecksteinova 726, 25303 Chýně |
|
JÓZSEF DOBRA
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
Jednatel |
16.04.2019 |
Adresa: |
19800, 22423800, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65 |
|
JÓZSEF DOBRA
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
Jednatel |
16.04.2019 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65, Poděbradská 433/65, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
FEDIR HIDI
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
jednatel |
23.04.2018 |
Adresa: |
90211, Bakosh, Zakarpatská oblast, Petefi 19 |
|
FEDIR HIDI
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
jednatel |
23.04.2018 |
Adresa: |
Bakosh, Zakarpatská oblast, Petefi 19, 90211, Petefi 19, 90211 Bakosh, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
Michael Felde
|
Neaktivní
od 23.04.2018
|
|
11.04.2013 |
Adresa: |
74081, Heilbronn, Max-Planck-Str. Sontheim, 23/1 |
|
Michael Felde
|
Neaktivní
od 23.04.2018
|
|
11.04.2013 |
Adresa: |
23/1, Heilbronn, Max-Planck-Str. Sontheim, 74081, Max-Planck-Str. Sontheim 23/1, 74081 Heilbronn, Německo |
|