PAVEL FRANKO
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2024 |
Adresa: |
19800, 27868699, Praha, Černý Most, Dobrovolného, 641, 8, Dobrovolného 641/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2023 |
Adresa: |
73911, 30841178, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 431 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2023 |
Adresa: |
73911, 30841178, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 431, Nová Ves 431, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. RADEK MRÁZ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
68401, 73377899, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Čelakovského, 1531 |
|
MICHAEL SCHNITZLER
|
Neaktivní
od 20.05.2024
|
jednatel |
08.08.2023 |
Adresa: |
Vídeň, Goethegasse 1/7/21, 1010, Goethegasse 1/7/21, 1010 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. RADEK MRÁZ
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
68401, 73377899, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Čelakovského, 1531, Čelakovského 1531, 68401 Slavkov u Brna |
|
Ing. LUCIE KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
03.12.2018 |
Adresa: |
39133, 17339251, Tábor, Borotín, Hatov, 1 |
|
Ing. LUCIE KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
03.12.2018 |
Adresa: |
39133, 17339251, Tábor, Borotín, Hatov, 1, Hatov 1, 39133 Borotín |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3294358, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slepá, 1097, 6 |
|
Roman Urbánek
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
70800, 3294358, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slepá, 1097, 6, Slepá 1097/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2018
|
jednatel |
15.05.2018 |
Adresa: |
19000, 27892123, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, V třešňovce, 224, 8 |
|
Ing. Lenka Nováková
|
Neaktivní
od 03.12.2018
|
jednatel |
15.05.2018 |
Adresa: |
19000, 27892123, Praha, Hrdlořezy, V třešňovce, 224, 8, V třešňovce 224/8, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
OTTO JERMAN
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
Jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
25742, 3013359, Benešov, Krhanice, Krhanice, 104 |
|
Otto Jerman
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
Jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
25742, 3013359, Benešov, Krhanice, Krhanice, 104, č.p. 104, 25742 Krhanice |
|
PAVEL IVÁNYI
|
Neaktivní
od 12.08.2013
|
jednatel |
17.04.2013 |
Adresa: |
64400, 25086707, Brno, Soběšice, Kobylín, 463, 20 |
|
ROMAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
jednatel |
17.04.2013 |
Adresa: |
70800, 3294358, Ostrava, Poruba, Slepá, 1097, 6 |
|
Pavel Iványi
|
Neaktivní
od 12.08.2013
|
jednatel |
17.04.2013 |
Adresa: |
64400, 25086707, Brno-město, Brno, Soběšice, Kobylín, 463, 20, Kobylín 463/20, Soběšice, 64400 Brno |
|
Roman Urbánek
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
jednatel |
17.04.2013 |
Adresa: |
70800, 3294358, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slepá, 1097, 6, Slepá 1097/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|