SERHIY HABORETS
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2023 |
Adresa: |
16300, 22250590, Praha, Řepy, Nevanova, 1070, 35, Nevanova 1070/35, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
IRINA ALEXEJEVNA KOLOBOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
ANDREJ VIKTOROVIČ KOLOBOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
IRINA ALEXEJEVNA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 23.05.2023
|
Jednatel |
31.03.2023 |
Adresa: |
12000, 21730211, Praha, Nové Město, Lípová, 473, 12, Lípová 473/12, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
IRINA ALEXEJEVNA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ANDREJ VIKTOROVIČ KOLOBOV
|
Neaktivní
od 23.05.2023
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
Jednatel |
29.07.2016 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
Jednatel |
29.07.2016 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 29.07.2016
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21755639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1649, 86 |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 29.07.2016
|
Jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21755639, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1649, 86, Mánesova 1649/86, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
ANDREI KOLOBOV
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
Jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
12000, 25452291, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a |
|
IRINA KOLOBOVA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ANDREI KOLOBOV
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
Jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|