NAZAR STEPANOVYČ MARKULČAK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2023 |
Adresa: |
18000, 80376860, Praha, Libeň, Smrčkova, 2512, 29, Smrčkova 2512/29, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
NAZAR MARKULCHAK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2021 |
Adresa: |
18600, 79227945, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, U Mlýnského kanálu, 696, 10 |
|
NAZAR STEPANOVYČ MARKULČAK
|
Neaktivní
od 25.11.2023
|
jednatel |
08.08.2023 |
Adresa: |
18600, 79227945, Praha, Karlín, U Mlýnského kanálu, 696, 10, U Mlýnského kanálu 696/10, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
NAZAR MARKULCHAK
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
jednatel |
23.11.2021 |
Adresa: |
18600, 79227945, Praha, Karlín, U Mlýnského kanálu, 696, 10, U Mlýnského kanálu 696/10, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
SÁNDOR REPÁRJUK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
jednatel |
26.01.2021 |
Adresa: |
15000, 22022848, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Pod Klamovkou, 472, 7 |
|
SÁNDOR REPÁRJUK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
jednatel |
26.01.2021 |
Adresa: |
15000, 22022848, Praha, Košíře, Pod Klamovkou, 472, 7, Pod Klamovkou 472/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
DMYTRO SKVORTSOV
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
15500, 22065032, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Drahotínská, 560, 14 |
|
DMYTRO SKVORTSOV
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
15500, 22065032, Praha, Řeporyje, Drahotínská, 560, 14, Drahotínská 560/14, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
DMYTRO SKVORTSOV
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
15500, 22121480, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1804, 7 |
|
DMYTRO SKVORTSOV
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
15500, 22121480, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1804, 7, Bellušova 1804/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ILJA KRIVENKOV
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
85110, Kipfenberg, Birktal 4A |
|
ILJA KRIVENKOV
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
Kipfenberg, Birktal 4A, 85110, Birktal 4A, 85110 Kipfenberg, Německo |
|