Ing. TOMÁŠ KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
19000, 27348482, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Hrdlořezská, 211, 12a |
|
Ing. TOMÁŠ KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
19000, 27348482, Praha, Hrdlořezy, Hrdlořezská, 211, 12a, Hrdlořezská 211/12a, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
HYNEK SVOBODA
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
27354, 1297651, Kladno, Lidice, Lidice, Oradourská, 86 |
|
HYNEK SVOBODA
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
27354, 1297651, Kladno, Lidice, Lidice, Oradourská, 86, Oradourská 86, 27354 Lidice |
|
HYNEK SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
27201, 1431439, Kladno, Kladno, Kročehlavy, kpt. Jaroše, 1764 |
|
HYNEK SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
27201, 1431439, Kladno, Kladno, Kročehlavy, kpt. Jaroše, 1764, kpt. Jaroše 1764, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
HYNEK SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
17000, 22309381, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 1286, 21 |
|
Hynek Svoboda
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
17000, 22309381, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 1286, 21, U Výstaviště 1286/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUKÁŠ SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
15.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21789002, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1976, 230 |
|
LUKÁŠ SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
15.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21789002, Praha, Žižkov, Koněvova, 1976, 230, Koněvova 1976/230, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|