Ing. RADIM ONDŘÍŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.12.2022 |
Adresa: |
72525, 3383326, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, 1. května, 1002, 54 |
|
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.12.2022 |
Adresa: |
72525, 3383326, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, 1. května, 1002, 54, 1. května 1002/54, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
MAREK KALMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
72100, 40220885, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 727, 3B |
|
MAREK KALMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
72100, 40220885, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 727, 3b, Polanecká 727/3b, Svinov, 72100 Ostrava |
|
MAREK KALMAN
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
72100, 40220885, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 727, 3B |
|
MAREK KALMAN
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
72100, 40220885, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 727, 3b, Polanecká 727/3b, Svinov, 72100 Ostrava |
|
JIŘÍ MARŠÁL
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
jednatel |
19.04.2013 |
Adresa: |
73944, 28494890, Brušperk, Brušperk, Veselíčko, 1065 |
|
MAREK KALMAN
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
19.04.2013 |
Adresa: |
72100, 3387003, Ostrava, Svinov, Polanecká, 246, 3b |
|
MAREK KALMAN
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
19.04.2013 |
Adresa: |
72100, 3387003, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou, 246, 3b, Nad Porubkou 246/3b, Svinov, 72100 Ostrava |
|
JIŘÍ MARŠÁL
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
jednatel |
19.04.2013 |
Adresa: |
73944, 28494890, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Veselíčko, 1065, Veselíčko 1065, 73944 Brušperk |
|