DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.11.2023 |
Adresa: |
46602, 12175226, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Skelná, 1546, 17, Skelná 1546/17, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1 |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28 |
|
MARKÉTA HAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1 |
|
MARKÉTA HAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1, Podskalí 1384/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1, Podskalí 1384/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
Místopředseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28, V Nivách 3557/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
KATEŘINA ROSENDORF
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12191868, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sadová, 3957, 7 |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1 |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
člen výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28 |
|
KATEŘINA ROSENDORF
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12191868, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sadová, 3957, 7, Sadová 3957/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1, Podskalí 1384/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
člen výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28, V Nivách 3557/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
JOSEF KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46311, 23762381, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Nad Školou, 1408 |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
místopředseda výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1 |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28 |
|
JOSEF KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46311, 23762381, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Nad Školou, 1408, Nad Školou 1408, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
JAROSLAV BISTIAK
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
místopředseda výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46601, 12173916, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podskalí, 1384, 1, Podskalí 1384/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
DARINA IVANKA KOPALOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen výboru |
08.05.2013 |
Adresa: |
46601, 12191086, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, V Nivách, 3557, 28, V Nivách 3557/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|