RADEK PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
69123, 10061096, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699 |
|
Radek Procházka
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
69123, 10061096, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice |
|
GABRIEL SÁROSSY
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
04012, Košice, Čingovská 1378/7 |
|
GABRIEL SÁROSSY
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
Košice, Čingovská 1378/7, 04012, Čingovská 1378/7, 04012 Košice, Slovensko |
|
TOMÁŠ LANG
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
66902, 10984348, Znojmo, Znojmo, Dolní Česká, 338, 52 |
|
TOMÁŠ LANG
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
66902, 10984348, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dolní Česká, 338, 52, Dolní Česká 338/52, 66902 Znojmo |
|
ERIK PFEIFER
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
63400, 19485018, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 461, 83 |
|
ERIK PFEIFER
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
63400, 19485018, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 461, 83, Oblá 461/83, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Karel Horák
|
Neaktivní
od 24.05.2013
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno, Černá Pole, Slepá, 558, 28 |
|
Karel Horák
|
Neaktivní
od 24.05.2013
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno-město, Brno, Černá Pole, Slepá, 558, 28, Slepá 558/28, Černá Pole, 61300 Brno |
|