EVA MALÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2023 |
Adresa: |
50002, 23875321, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Průmyslová, 1200, 4a, Průmyslová 1200/4a, 50002 Hradec Králové |
|
KLÁRA MRÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2022 |
Adresa: |
50002, 23872811, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Smetanovo nábřeží, 950, 32 |
|
KLÁRA MRÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2022 |
Adresa: |
50002, 23872811, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Smetanovo nábřeží, 950, 32, Smetanovo nábřeží 950/32, 50002 Hradec Králové |
|
EVA MALÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
50346, 15832121, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí, 14 |
|
KLÁRA SKALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
50002, 23872811, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Smetanovo nábřeží, 950, 32 |
|
KLÁRA SKALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
50002, 23872811, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Smetanovo nábřeží, 950, 32, Smetanovo nábřeží 950/32, 50002 Hradec Králové |
|
EVA MALÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
50346, 15832121, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí, 14, Masarykovo náměstí 14, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
JAN MRÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
Jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5103126, Most, Most, Antonína Dvořáka, 2193, 29 |
|
JAN MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
Jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5084008, Most, Most, K. H. Borovského, 144, 8 |
|
JAN MRÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
Jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5103126, Most, Most, Most, Antonína Dvořáka, 2193, 29, Antonína Dvořáka 2193/29, 43401 Most |
|
JAN MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
Jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5084008, Most, Most, Most, K. H. Borovského, 144, 8, K. H. Borovského 144/8, 43401 Most |
|