PETR DŮBRAVA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.12.2021 |
Adresa: |
76001, 4172094, Zlín, Zlín, Prštné, M. Alše, 383 |
|
PETR DŮBRAVA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.12.2021 |
Adresa: |
76001, 4172094, Zlín, Zlín, Prštné, M. Alše, 383, M. Alše 383, Prštné, 76001 Zlín |
|
PETR DŮBRAVA
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
76005, 4250061, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4717 |
|
PETR DŮBRAVA
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
76005, 4250061, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4717, Křiby 4717, 76005 Zlín |
|
PETR ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
předseda představenstva |
07.06.2013 |
Adresa: |
76001, 11347091, Zlín, Zlín, Klabalská I, 3648 |
|
PETR ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
předseda představenstva |
07.06.2013 |
Adresa: |
76001, 11347091, Zlín, Zlín, Zlín, Klabalská I, 3648, Klabalská I 3648, 76001 Zlín |
|
KATEŘINA FILIPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
předseda představenstva |
06.05.2013 |
Adresa: |
76901, 16019806, Přílepy, Přílepy, 194 |
|
KATEŘINA FILIPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
předseda představenstva |
06.05.2013 |
Adresa: |
76901, 16019806, Kroměříž, Přílepy, Přílepy, 194, č.p. 194, 76901 Přílepy |
|