MILOŠ STIBOR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.06.2018 |
Adresa: |
67971, 7854960, Blansko, Lysice, Lysice, Oulehla, 546 |
|
MILOŠ STIBOR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.06.2018 |
Adresa: |
67971, 7854960, Blansko, Lysice, Lysice, Oulehla, 546, Oulehla 546, 67971 Lysice |
|
MILOŠ STIBOR
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
člen představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
67971, 7854960, Lysice, Lysice, Oulehla, 546 |
|
MILOŠ STIBOR
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
člen představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
67971, 7854960, Blansko, Lysice, Lysice, Oulehla, 546, Oulehla 546, 67971 Lysice |
|
MILOŠ STIBOR
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
člen představenstva |
03.07.2013 |
Adresa: |
67971, 7854960, Lysice, Lysice, Oulehla, 546 |
|
MILOŠ STIBOR
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
člen představenstva |
03.07.2013 |
Adresa: |
67971, 7854960, Blansko, Lysice, Lysice, Oulehla, 546, Oulehla 546, 67971 Lysice |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
25082, 27416593, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1777 |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
25082, 27416593, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1777, U Hostína 1777, 25082 Úvaly |
|