Wero Energy a.s.
28275870 |
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21706981, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Panská, 890, 7 |
|
Wero Energy a.s.
28275870 |
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21706981, Praha, Nové Město, Panská, 890, 7, Panská 890/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Wero Energy a.s.
28275870 |
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
05.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21712867, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 1597, 19 |
|
Wero Energy a.s.
28275870 |
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
05.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21712867, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 1597, 19, Politických vězňů 1597/19, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Wero Energy a.s.
28275870 |
Neaktivní
od 05.01.2020
|
jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21797994, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Zelený pruh, 95, 97 |
|
Wero Energy a.s.
28275870 |
Neaktivní
od 05.01.2020
|
jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21797994, Praha, Braník, Zelený pruh, 95, 97, Zelený pruh 95/97, Braník, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAV NEDVĚD
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
15000, 22022422, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Plzeňská, 441, 207 |
|
JAROSLAV NEDVĚD
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
15000, 22022422, Praha, Košíře, Plzeňská, 441, 207, Plzeňská 441/207, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
RENÁTA ROŽNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
25203, 26649357, Praha-západ, Řitka, Řitka, Pod Pražskou, 267 |
|
RENÁTA ROŽNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
25203, 26649357, Praha-západ, Řitka, Řitka, Pod Pražskou, 267, Pod Pražskou 267, 25203 Řitka |
|
RENÁTA ROŽNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
11000, 21703582, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 584, 1 |
|
LUBOMÍR ORAVEC
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
25244, 6484425, Psáry, Psáry, Pod Vápenkou, 304 |
|
RENÁTA ROŽNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
11000, 21703582, Praha, Nové Město, Krakovská, 584, 1, Krakovská 584/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUBOMÍR ORAVEC
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
25244, 6484425, Praha-západ, Psáry, Psáry, Pod Vápenkou, 304, Pod Vápenkou 304, 25244 Psáry |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
03.05.2013 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
03.05.2013 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|