PAVLO ALPATOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 27767400, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 217, 3 |
|
PAVLO ALPATOV
|
Neaktivní
od 16.07.2024
|
Jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 27767400, Praha, Holešovice, Dělnická, 217, 3, Dělnická 217/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARTIN DUFFEK
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
26.04.2019 |
Adresa: |
10900, 22724117, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 478, 1 |
|
MARTIN DUFFEK
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
26.04.2019 |
Adresa: |
10900, 22724117, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 478, 1, Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MARTIN DUFFEK
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
10900, 22562788, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 309, 22 |
|
MARTIN DUFFEK
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
10900, 22562788, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 309, 22, Boloňská 309/22, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ROMAN CYPRA
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21909598, Praha, Michle, Jihlavská, 822, 76 |
|
ROMAN CYPRA
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21909598, Praha, Michle, Jihlavská, 822, 76, Jihlavská 822/76, Michle, 14000 Praha 4 |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
31.05.2013 |
Adresa: |
15800, 22124128, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
31.05.2013 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
jednatel |
03.05.2013 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 13, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
jednatel |
03.05.2013 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|