HANNA SZTANKOVICS
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
4931, Tarpa, Arany János Utca 39 |
|
HANNA SZTANKOVICS
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
Tarpa, Arany János Utca 39, 4931, Arany János Utca 39, 4931 Tarpa, Maďarsko |
|
OLHA DRAHA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
Jednatel |
15.05.2019 |
Adresa: |
46847, 12236667, Jablonec nad Nisou, Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice, 139 |
|
OLHA DRAHA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
Jednatel |
15.05.2019 |
Adresa: |
46847, 12236667, Jablonec nad Nisou, Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice, 139, č.p. 139, 46847 Zlatá Olešnice |
|
LUBOŠ KOŠNER
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
jednatel |
15.03.2019 |
Adresa: |
10200, 22575553, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30 |
|
LUBOŠ KOŠNER
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
jednatel |
15.03.2019 |
Adresa: |
10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MARIAN RATICA
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
28802, 1229010, Nymburk, Nymburk, Poděbradská, 1760, 12 |
|
MARIAN RATICA
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
28802, 1229010, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Poděbradská, 1760, 12, Poděbradská 1760/12, 28802 Nymburk |
|
MARIAN RATICA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
02951, Lokca, Lokca 97 |
|
MARIAN RATICA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
Lokca, Lokca 97, 02951, Lokca 97, 02951 Lokca, Slovensko |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
06.05.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Koclířov, Koclířov, 119 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
06.05.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Svitavy, Koclířov, Koclířov, 119, č.p. 119, 56911 Koclířov |
|