MARTIN VALENTOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
83104, Bratislava - Rača, Mudrochova 7478/7 |
|
MARTIN VALENTOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
Bratislava - Rača, Mudrochova 7478/7, 83104, Mudrochova 7478/7, 83104 Bratislava - Rača, Slovensko |
|
ROMAN ŠTĚDRÝ
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
14900, 21840032, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1450, 22 |
|
RADAN MARSZÁLEK
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
19600, 22405828, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1 |
|
ROMAN ŠTĚDRÝ
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
14900, 21840032, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1450, 22, Zdiměřická 1450/22, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
RADAN MARSZÁLEK
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
19600, 22405828, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Helena Asor
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
19000, 22515437, Praha 9, Střížkov, Vysočanská, 240, 107 |
|
HELENA ASOR
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
19000, 22515437, Praha, Střížkov, Vysočanská, 240, 107, Vysočanská 240/107, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|