PharmDr. JAN PONEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
25001, 27045307, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jiřího Wolkera, 2260 |
|
MILOŠ MANČAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
13000, 21784248, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1604, 144 |
|
PharmDr. JAN PONEC
|
Neaktivní
od 23.05.2023
|
předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
25001, 27045307, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jiřího Wolkera, 2260, Jiřího Wolkera 2260, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MILOŠ MANČAL
|
Neaktivní
od 11.03.2024
|
člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Hartigova, 1604, 144, Hartigova 1604/144, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAMIÁN KAUŠITZ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
člen |
15.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Koněvova, 1604, 144 |
|
DAMIÁN KAUŠITZ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
člen |
15.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Hartigova, 1604, 144, Hartigova 1604/144, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JIŘINA KECLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
25165, 28294742, Ondřejov, Ondřejov, Luční, 393 |
|
JIŘINA KECLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
25165, 28294742, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Luční, 393, Luční 393, 25165 Ondřejov |
|
JIŘINA UNGRMANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
25165, 28294742, Ondřejov, Ondřejov, Luční, 393 |
|
JIŘINA UNGRMANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
13.08.2014 |
Adresa: |
25165, 28294742, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Luční, 393, Luční 393, 25165 Ondřejov |
|
JIŘINA UNGRMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
člen výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1604, 144 |
|
MILOŠ MANČAL
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
předseda výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1604, 144 |
|
RENÁTA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
místopředseda výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1604, 144 |
|
JIŘINA UNGRMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
člen výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Hartigova, 1604, 144, Hartigova 1604/144, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MILOŠ MANČAL
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
předseda výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Hartigova, 1604, 144, Hartigova 1604/144, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RENÁTA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
místopředseda výboru |
07.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21784248, Praha, Žižkov, Hartigova, 1604, 144, Hartigova 1604/144, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|