ZDENĚK MRŠTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.02.2018 |
Adresa: |
63900, 19129530, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná čtvrť, 706, 121 |
|
ZDENĚK MRŠTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.02.2018 |
Adresa: |
63900, 19129530, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná čtvrť, 706, 121, Kamenná čtvrť 706/121, Štýřice, 63900 Brno |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21707863, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1 |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21707863, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1, Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV LAGRON
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
14100, 21994048, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jižní II, 2099, 3 |
|
VÁCLAV LAGRON
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
14100, 21994048, Praha, Záběhlice, Jižní II, 2099, 3, Jižní II 2099/3, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
KRISTIÁN SZABÓ
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
14000, 28487419, Hlavní město Praha, Praha, Michle, U michelského mlýna, 1535, 8 |
|
KRISTIÁN SZABÓ
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
14000, 28487419, Praha, Michle, U michelského mlýna, 1535, 8, U michelského mlýna 1535/8, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Kristián Szabó
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
12.06.2013 |
|
Kristián Szabó
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
12.06.2013 |
Adresa: |
Sap 148, 93006, 93006 Sap 148, Slovensko |
|