Ing. JAN DRABINA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.05.2023 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
JAN KAŠPAR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.05.2023 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. PAVEL PRAVDÍK
|
Neaktivní
od 30.09.2023
|
Předseda výboru |
06.05.2023 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
VITALIIA KRECHUN
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
místopředseda výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
Ing. PAVEL PRAVDÍK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
VITALIIA KRECHUN
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
místopředseda výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. PAVEL PRAVDÍK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
PETRA SZIRTI VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Člen výboru |
17.05.2019 |
Adresa: |
46851, 19862709, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Komenského, 860 |
|
PETRA SZIRTI VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Člen výboru |
17.05.2019 |
Adresa: |
46851, 19862709, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Komenského, 860, Komenského 860, 46851 Smržovka |
|
PETRA SZIRTI VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
Člen výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
MARTINA ROZPORKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Místopředseda výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
JAN FORMÁČEK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
Předseda výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
PETRA SZIRTI VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
Člen výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
MARTINA ROZPORKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Místopředseda výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
JAN FORMÁČEK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
Předseda výboru |
18.09.2018 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
JAN HROCH
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
předseda výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
PETRA VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
místopředseda výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
JAN FORMÁČEK
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
člen výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13 |
|
JAN HROCH
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
předseda výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
PETRA VÉLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
místopředseda výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
JAN FORMÁČEK
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
člen výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
46804, 41219767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Široká, 5135, 13, Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|