PAVEL KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
10100, 26095653, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1c |
|
PAVEL KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
10100, 26095653, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1c, Vršovická 1525/1c, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL KOS
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
PAVEL KOS
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Vincent Raden
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
14.10.2013 |
Adresa: |
Levallois - Perret, 102 rue Jules Guesde |
|
Vincent Raden
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
14.10.2013 |
Adresa: |
Levallois - Perret, 102 rue Jules Guesde, 102 rue Jules Guesde, Levallois - Perret, Francie |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|