VASYL POLOVKO
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
Ternopilská oblast, Tok 1 |
|
VASYL POLOVKO
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
Ternopilská oblast, Tok 1, Tok 1, Ternopilská oblast, Ukrajina |
|
JUMANIYOZ VALIKULOV
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
jednatel |
21.02.2019 |
Adresa: |
66452, 31300383, Brno-venkov, Sokolnice, Sokolnice, Nad Vrbím, 536 |
|
JUMANIYOZ VALIKULOV
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
jednatel |
21.02.2019 |
Adresa: |
66452, 31300383, Brno-venkov, Sokolnice, Sokolnice, Nad Vrbím, 536, Nad Vrbím 536, 66452 Sokolnice |
|
DAVID GOTTVALD
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
68201, 373427, Vyškov, Vážany, Vážany, 11 |
|
DAVID GOTTVALD
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
68201, 373427, Vyškov, Vážany, Vážany, 11, č.p. 11, 68201 Vážany |
|
VASYL POLOVKO
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
18.05.2018 |
Adresa: |
Ternopilská oblast, Tok 1 |
|
VASYL POLOVKO
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
18.05.2018 |
Adresa: |
Ternopilská oblast, Tok 1, Tok 1, Ternopilská oblast, Ukrajina |
|
Ramiz Ahmadov
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
Baku, I. Dasov 41 |
|
Ramiz Ahmadov
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
Baku, I. Dasov 41, I. Dasov 41, Baku, Ázerbájdžán |
|
NAGIF FAZIZADA
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
66451, 42263719, Kobylnice, Kobylnice, Za Humny, 335 |
|
NAGIF FAZIZADA
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
66451, 42263719, Brno-venkov, Kobylnice, Kobylnice, Za Humny, 335, Za Humny 335, 66451 Kobylnice |
|
JAN ANDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
62300, 19384807, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 547, 17 |
|
JAN ANDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
62300, 19384807, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 547, 17, Jírovcova 547/17, Kohoutovice, 62300 Brno |
|