MAZEN SHAMSHOM
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
53003, 26630559, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Husova, 1848 |
|
Mazen Shamshom
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
Jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
53003, 26630559, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Husova, 1848, Husova 1848, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
DANY JAMAL
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
18600, 22354841, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Molákova, 577, 34 |
|
DANY JAMAL
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
18600, 22354841, Praha, Karlín, Molákova, 577, 34, Molákova 577/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
DANY JAMAL
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
Jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MOUHAMAD OMAR HAWILLO
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
56501, 5677262, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Dr. Fikejze, 1345 |
|
DANY JAMAL
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
Jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
MOUHAMAD OMAR HAWILLO
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
56501, 5677262, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Dr. Fikejze, 1345, Dr. Fikejze 1345, 56501 Choceň |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
Jednatel |
17.05.2017 |
Adresa: |
15000, 73876585, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U Nikolajky, 3326, 36 |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
Jednatel |
17.05.2017 |
Adresa: |
15000, 73876585, Praha, Smíchov, U Nikolajky, 3326, 36, U Nikolajky 3326/36, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 17.05.2017
|
Jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
15000, 25333801, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 17.05.2017
|
Jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a, Pod Hybšmankou 3169/5a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
Jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
54701, 7429908, Náchod, Staré Město nad Metují, Jugoslávská, 33 |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
Jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
54701, 7429908, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Jugoslávská, 33, Jugoslávská 33, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
OLGA SEN
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
Jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
04210, Kyjev, Heroiv Stalingradu 12E, byt 51 |
|
OLGA SEN
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
Jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
Kyjev, Heroiv Stalingradu 12E, byt 51, 04210, Heroiv Stalingradu 12E, byt 51, 04210 Kyjev, Ukrajina |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
26.01.2015 |
Adresa: |
54701, 7429908, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Jugoslávská, 33 |
|
ZOUHIR BOULDJEDIEN
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
26.01.2015 |
Adresa: |
54701, 7429908, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Jugoslávská, 33, Jugoslávská 33, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
MARIYA TRIFONOVA
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
56206, 24747513, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, U Hřiště, 1216 |
|
MARIYA TRIFONOVA
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
56206, 24747513, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, U Hřiště, 1216, U Hřiště 1216, 56206 Ústí nad Orlicí |
|