JITKA HÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18 |
|
JITKA HÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18, Masarykovo náměstí 18, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
ADÉLA GÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18 |
|
ADÉLA GÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18, Masarykovo náměstí 18, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
ADÉLA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18 |
|
ADÉLA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
75201, 11295716, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí, 18, Masarykovo náměstí 18, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
JITKA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
03.06.2013 |
Adresa: |
75201, 11307013, Kojetín, Kojetín I-Město, Marie Gardavské, 1146 |
|
ADÉLA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
03.06.2013 |
Adresa: |
75201, 11307013, Kojetín, Kojetín I-Město, Marie Gardavské, 1146 |
|
ADÉLA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
03.06.2013 |
Adresa: |
75201, 11307013, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Marie Gardavské, 1146, Marie Gardavské 1146, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
JITKA HÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
03.06.2013 |
Adresa: |
75201, 11307013, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Marie Gardavské, 1146, Marie Gardavské 1146, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|