PETR LEINWEBER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.09.2023 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy |
|
JIŘÍ BARTOŠEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
14.09.2023 |
Adresa: |
56802, 18911803, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 593, 9, Úvoz 593/9, Lány, 56802 Svitavy |
|
PETR ZAHRADNÍK
|
Aktivní
|
Člen |
14.09.2023 |
Adresa: |
56802, 18932860, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Malé náměstí, 1981, 18, Malé náměstí 1981/18, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
PETR LEINWEBER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7 |
|
JAN BŘENEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7 |
|
JIŘÍ BARTOŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911803, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 593, 9 |
|
PETR LEINWEBER
|
Neaktivní
od 14.09.2023
|
předseda výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy |
|
JAN BŘENEK
|
Neaktivní
od 14.09.2023
|
místopředseda výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy |
|
JIŘÍ BARTOŠEK
|
Neaktivní
od 14.09.2023
|
člen výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
56802, 18911803, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 593, 9, Úvoz 593/9, Lány, 56802 Svitavy |
|
PETR LEINWEBER
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7 |
|
PETR LEINWEBER
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy |
|
PETR LEINWEBER
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18912133, Svitavy, Lány, Svitavská, 631, 20 |
|
ALEŠ KŘIVINKA
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
místopředseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18911781, Svitavy, Lány, Úvoz, 591, 5 |
|
JAN BŘENEK
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7 |
|
PETR LEINWEBER
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18912133, Svitavy, Svitavy, Lány, Svitavská, 631, 20, Svitavská 631/20, Lány, 56802 Svitavy |
|
ALEŠ KŘIVINKA
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
místopředseda výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18911781, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 591, 5, Úvoz 591/5, Lány, 56802 Svitavy |
|
JAN BŘENEK
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
člen výboru |
27.06.2013 |
Adresa: |
56802, 18911790, Svitavy, Svitavy, Lány, Úvoz, 592, 7, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy |
|