Ing. JAN KUBÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
62100, 25059831, Brno, Ivanovice, Kouty, 310, 18 |
|
Ing. JAN KUBÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
62100, 25059831, Brno-město, Brno, Ivanovice, Kouty, 310, 18, Kouty 310/18, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Ing. MARCEL KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
68401, 13949071, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Pod Oborou, 1186 |
|
Ing. MARCEL KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
68401, 13949071, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Pod Oborou, 1186, Pod Oborou 1186, 68401 Slavkov u Brna |
|
PETR LEXA
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
58901, 13729381, Hodice, Hodice, 147 |
|
JAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
62100, 25059831, Brno, Ivanovice, Kouty, 310, 18 |
|
PETR LEXA
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
58901, 13729381, Jihlava, Hodice, Hodice, 147, č.p. 147, 58901 Hodice |
|
JAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
62100, 25059831, Brno-město, Brno, Ivanovice, Kouty, 310, 18, Kouty 310/18, Ivanovice, 62100 Brno |
|