TOMÁŠ HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2023 |
Adresa: |
60200, 19174471, Brno-město, Brno, Veveří, Sušilova, 771, 6, Sušilova 771/6, Veveří, 60200 Brno |
|
PETR NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
61800, 19342012, Brno, Černovice, Štolcova, 1232, 53 |
|
Petr Novák
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
61800, 19342012, Brno-město, Brno, Černovice, Štolcova, 1232, 53, Štolcova 1232/53, Černovice, 61800 Brno |
|
ONDŘEJ KUDLÍK
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
66434, 24189286, Kuřim, Kuřim, Školní, 853, 12 |
|
ONDŘEJ KUDLÍK
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
66434, 24189286, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Školní, 853, 12, Školní 853/12, 66434 Kuřim |
|
ONDŘEJ KUDLÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
66434, 24189286, Kuřim, Kuřim, Školní, 853 |
|
JAN NOBILIS
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
60200, 26771161, Brno, Trnitá, Zderadova, 474, 3 |
|
MICHAL POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
61300, 19287852, Brno, Černá Pole, Antala Staška, 60, 12 |
|
ONDŘEJ KUDLÍK
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
66434, 24189286, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Školní, 853, 12, Školní 853/12, 66434 Kuřim |
|
JAN NOBILIS
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
60200, 26771161, Brno-město, Brno, Trnitá, Zderadova, 474, 3, Zderadova 474/3, Trnitá, 60200 Brno |
|
MICHAL POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Jednatel |
11.06.2013 |
Adresa: |
61300, 19287852, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antala Staška, 60, 12, Antala Staška 60/12, Černá Pole, 61300 Brno |
|