LUBOŠ PLATZER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35751, 14850982, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Dlouhá, 497, 9 |
|
MIROSLAV ADAM
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35002, 83132210, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2856, 8a |
|
ing. LUCIE YOUNAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35002, 20907869, Cheb, Cheb, Cheb, Vrbenského, 1542, 10 |
|
LUBOŠ PLATZER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35751, 14850982, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Dlouhá, 497, 9, Dlouhá 497/9, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|
MIROSLAV ADAM
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35002, 83132210, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2856, 8a, Na Svahu 2856/8a, 35002 Cheb |
|
ing. LUCIE YOUNAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.01.2023 |
Adresa: |
35002, 20907869, Cheb, Cheb, Cheb, Vrbenského, 1542, 10, Vrbenského 1542/10, 35002 Cheb |
|
MIROSLAV ADAM
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
místopředseda výboru |
11.11.2022 |
Adresa: |
35002, 83132210, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2856, 8a |
|
MIROSLAV ADAM
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
místopředseda výboru |
11.11.2022 |
Adresa: |
35002, 83132210, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2856, 8a, Na Svahu 2856/8a, 35002 Cheb |
|
ing. LUCIE YOUNAN
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
člen výboru |
11.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20907869, Cheb, Cheb, Cheb, Vrbenského, 1542, 10 |
|
ing. LUCIE YOUNAN
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
člen výboru |
11.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20907869, Cheb, Cheb, Cheb, Vrbenského, 1542, 10, Vrbenského 1542/10, 35002 Cheb |
|
Ing. LUCIE YOUNAN
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
člen výboru |
09.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20 |
|
Ing. LUCIE YOUNAN
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
člen výboru |
09.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20, Evropská 245/20, 35002 Cheb |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda výboru |
22.01.2021 |
Adresa: |
35002, 20890290, Cheb, Cheb, Cheb, Hradební, 52, 14 |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda výboru |
22.01.2021 |
Adresa: |
35002, 20890290, Cheb, Cheb, Cheb, Hradební, 52, 14, Hradební 52/14, 35002 Cheb |
|
MIROSLAV ADAM
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 27288242, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2524, 8 |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
předseda výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20 |
|
Ing. LUCIE SEMRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
člen výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20 |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
předseda výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20, Evropská 245/20, 35002 Cheb |
|
Ing. LUCIE SEMRÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
člen výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20, Evropská 245/20, 35002 Cheb |
|
MIROSLAV ADAM
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
35002, 27288242, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2524, 8, Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
předseda výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20 |
|
GABRIELA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
místopředseda výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 27288242, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2524, 8 |
|
JAROSLAVA HAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 20904657, Cheb, Cheb, Osvobození, 1263, 60 |
|
HANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
předseda výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 20892675, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 245, 20, Evropská 245/20, 35002 Cheb |
|
GABRIELA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
místopředseda výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 27288242, Cheb, Cheb, Cheb, Na Svahu, 2524, 8, Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb |
|
JAROSLAVA HAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen výboru |
03.07.2013 |
Adresa: |
35002, 20904657, Cheb, Cheb, Cheb, Osvobození, 1263, 60, Osvobození 1263/60, 35002 Cheb |
|