LIBOR FERBR
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
člen představenstva |
24.10.2018 |
Adresa: |
13000, 21759871, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15 |
|
LIBOR FERBR
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
člen představenstva |
24.10.2018 |
Adresa: |
13000, 21759871, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15, Řipská 767/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PETR KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
člen představenstva |
14.02.2018 |
Adresa: |
17000, 22293663, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Keramická, 218, 6 |
|
PETR KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
člen představenstva |
14.02.2018 |
Adresa: |
17000, 22293663, Praha, Bubeneč, Keramická, 218, 6, Keramická 218/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
DANIEL MUSIL
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48 |
|
Daniel Musil
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48, Klobásova 30/48, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Carole Vauthier
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
předseda představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Darvault, 48 rue de la Barauderie |
|
Vincent Raden
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Levallois - Perret, 102 rue Jules Guesde |
|
Pierre CHyra
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Neuilly sur Seine, 82 rue de Longchamp |
|
Carole Vauthier
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
předseda představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Darvault, 48 rue de la Barauderie, 48 rue de la Barauderie, Darvault, Francie |
|
Vincent Raden
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Levallois - Perret, 102 rue Jules Guesde, 102 rue Jules Guesde, Levallois - Perret, Francie |
|
Pierre CHyra
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
08.10.2013 |
Adresa: |
Neuilly sur Seine, 82 rue de Longchamp, 82 rue de Longchamp, Neuilly sur Seine, Francie |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jediný člen představenstva |
14.06.2013 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jediný člen představenstva |
14.06.2013 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|