EDUARD VANÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
79065, 5897041, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 53 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
79065, 5897041, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 53, č.p. 53, 79065 Kobylá nad Vidnavkou |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
Jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
79065, 5897246, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 84 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
Jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
79065, 5897246, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 84, č.p. 84, 79065 Kobylá nad Vidnavkou |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
Jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
79376, 15450899, Jeseník, Zlaté Hory, Zlaté Hory, nám. Svobody, 80 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
Jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
79376, 15450899, Jeseník, Zlaté Hory, Zlaté Hory, nám. Svobody, 80, nám. Svobody 80, 79376 Zlaté Hory |
|
MARTIN ŠNAIBERK
|
Neaktivní
od 25.04.2017
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
MARTIN ŠNAIBERK
|
Neaktivní
od 25.04.2017
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
VERONIKA SOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
Jednatel |
13.07.2015 |
Adresa: |
15500, 22123687, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2033, 30 |
|
VERONIKA SOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
Jednatel |
13.07.2015 |
Adresa: |
15500, 22123687, Praha, Stodůlky, U jezera, 2033, 30, U jezera 2033/30, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
VERONIKA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
Jednatel |
19.07.2013 |
Adresa: |
15500, 22123687, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2033, 30 |
|
MARTIN ŠNAIBERK
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
19.07.2013 |
Adresa: |
27601, 27990443, Býkev, Býkev, 107 |
|
VERONIKA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
Jednatel |
19.07.2013 |
Adresa: |
15500, 22123687, Praha, Stodůlky, U jezera, 2033, 30, U jezera 2033/30, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Martin Šnaiberk
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
19.07.2013 |
Adresa: |
27601, 27990443, Mělník, Býkev, Býkev, 107, č.p. 107, 27601 Býkev |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2013
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40 |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2013
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|