TOMÁŠ GAVLAS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2019 |
Adresa: |
25206, 40473333, Praha-západ, Davle, Sloup, Nad Orionem, 124 |
|
TOMÁŠ GAVLAS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2019 |
Adresa: |
25206, 40473333, Praha-západ, Davle, Sloup, Nad Orionem, 124, Nad Orionem 124, Sloup, 25206 Davle |
|
TOMÁŠ MATĚJKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
25167, 26181568, Pyšely, Pyšely, Na Brabenčí, 394 |
|
TOMÁŠ MATĚJKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
25167, 26181568, Benešov, Pyšely, Pyšely, Na Brabenčí, 394, Na Brabenčí 394, 25167 Pyšely |
|
TOMÁŠ GAVLAS
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
předseda představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22696881, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2148, 9 |
|
TOMÁŠ GAVLAS
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
předseda představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22696881, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2148, 9, Seydlerova 2148/9, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ GAVLAS
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
15800, 22696881, Praha 5, Stodůlky, Seydlerova, 2148, 9 |
|
TOMÁŠ MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
25167, 26181568, Pyšely, Pyšely, Na Brabenčí, 394 |
|
VÍT URBANEC
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
TOMÁŠ GAVLAS
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
15800, 22696881, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2148, 9, Seydlerova 2148/9, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
25167, 26181568, Benešov, Pyšely, Pyšely, Na Brabenčí, 394, Na Brabenčí 394, 25167 Pyšely |
|
Vít Urbanec
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
18.06.2013 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|