OLDŘIŠKA KLOUDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.07.2023 |
Adresa: |
60200, 19170301, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 441, 108, Úvoz 441/108, Veveří, 60200 Brno |
|
JAN HLOUŠEK
|
Aktivní
|
|
07.12.2022 |
Adresa: |
64100, 78308526, Brno-město, Brno, Žebětín, Křepelčí, 1050, 8 |
|
Ing. PAVLA SEILEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7 |
|
MILOSLAV ZPĚVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
69123, 9930795, Brno-venkov, Cvrčovice, Cvrčovice, 147 |
|
Ing. PAVLA SEILEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7, Čejkovická 4082/7, Židenice, 62800 Brno |
|
MILOSLAV ZPĚVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2020 |
Adresa: |
69123, 9930795, Brno-venkov, Cvrčovice, Cvrčovice, 147, č.p. 147, 69123 Cvrčovice |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
|
07.12.2022 |
Adresa: |
64100, 78308526, Brno-město, Brno, Žebětín, Křepelčí, 1050, 8, Křepelčí 1050/8, Žebětín, 64100 Brno |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
|
23.01.2020 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5 |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
|
23.01.2020 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|
LUCIE KNOPPOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Předseda výboru |
09.08.2017 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5 |
|
LUCIE KNOPPOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Předseda výboru |
09.08.2017 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. IGOR MARŠA
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
předseda výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7 |
|
Ing. PAVLA SEILEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
člen výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7 |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
člen výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5 |
|
Ing. IGOR MARŠA
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
předseda výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7, Čejkovická 4082/7, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. PAVLA SEILEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
člen výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572450, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4082, 7, Čejkovická 4082/7, Židenice, 62800 Brno |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
člen výboru |
18.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|