Ing. ROMAN FOF
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2016 |
Adresa: |
55204, 26155958, Chvalkovice, Chvalkovice, 137 |
|
Ing. PAVEL LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2016 |
Adresa: |
10200, 26161478, Praha, Hostivař, Pražská, 1470, 18b |
|
Ing. ROMAN FOF
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2016 |
Adresa: |
55204, 26155958, Náchod, Chvalkovice, Chvalkovice, 137, č.p. 137, 55204 Chvalkovice |
|
Ing. PAVEL LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2016 |
Adresa: |
10200, 26161478, Praha, Hostivař, Pražská, 1470, 18b, Pražská 1470/18b, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
26727, 22792031, Beroun, Liteň, Leč, Pod Babkou, 319 |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
26727, 22792031, Beroun, Liteň, Leč, Pod Babkou, 319, Pod Babkou 319, Leč, 26727 Liteň |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
23.08.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
23.08.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 23.08.2015
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21906882, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Krumlovská, 527, 4 |
|
JIŘÍ ŠIKOLA
|
Neaktivní
od 23.08.2015
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21906882, Praha, Michle, Krumlovská, 527, 4, Krumlovská 527/4, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Lenka Janovská
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22080783, Praha 5, Smíchov, Ke Koulce, 602, 5 |
|
Lenka Janovská
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22080783, Praha, Smíchov, Ke Koulce, 602, 5, Ke Koulce 602/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|