DANIEL RACLE
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
13.06.2016 |
Adresa: |
46005, 23783311, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Boženy Němcové, 500, 6 |
|
DANIEL RACLE
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
13.06.2016 |
Adresa: |
46005, 23783311, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Boženy Němcové, 500, 6, Boženy Němcové 500/6, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
23.01.2016 |
Adresa: |
25001, 14619768, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Výletní, 1031, 69 |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
23.01.2016 |
Adresa: |
25001, 14619768, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Výletní, 1031, 69, Výletní 1031/69, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
jednatel |
20.07.2015 |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
17.06.2015 |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
27351, 12585777, Braškov, Braškov, Dukelská, 11 |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
27351, 12585777, Kladno, Braškov, Braškov, Dukelská, 11, Dukelská 11, 27351 Braškov |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
27351, 12585777, Kladno, Braškov, Braškov, Dukelská, 11 |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
27351, 12585777, Kladno, Braškov, Braškov, Dukelská, 11, Dukelská 11, 27351 Braškov |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
27351, 12588288, Braškov, Braškov, Družecká, 262 |
|
DAVID SPOUSTA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
27351, 12588288, Kladno, Braškov, Braškov, Družecká, 262, Družecká 262, 27351 Braškov |
|
David Kopský
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
30.07.2013 |
Adresa: |
14900, 27228029, Praha 4, Šeberov, Tužebníková, 361 |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
30.07.2013 |
Adresa: |
25001, 14619768, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Výletní, 1031, 69 |
|
David Kopský
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
30.07.2013 |
Adresa: |
14900, 27228029, Praha, Šeberov, Tužebníková, 361, Tužebníková 361, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN ŠKODA
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
30.07.2013 |
Adresa: |
25001, 14619768, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Výletní, 1031, 69, Výletní 1031/69, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 30.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
27201, 1397591, Kladno, Kladno, Rooseveltova, 1543 |
|
Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 30.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
27201, 1397591, Kladno, Kladno, Kladno, Rooseveltova, 1543, Rooseveltova 1543, 27201 Kladno |
|