MATĚJ JUCHELKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
MATĚJ JUCHELKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAROMÍR SVOZIL
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
78701, 14284413, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bohdíkovská, 2742, 11C |
|
JAROMÍR SVOZIL
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
78701, 14284413, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bohdíkovská, 2742, 11c, Bohdíkovská 2742/11c, 78701 Šumperk |
|
JAROMÍR SVOZIL
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
23.05.2016 |
Adresa: |
78701, 14284413, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bohdíkovská, 2742, 11C |
|
JAROMÍR SVOZIL
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
23.05.2016 |
Adresa: |
78701, 14284413, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bohdíkovská, 2742, 11c, Bohdíkovská 2742/11c, 78701 Šumperk |
|
MICHAL ZUBÍK
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
|
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8150958, Zábřeh, Zábřeh, Rudolfov, 1550, 40 |
|
JAN ČEPA
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78985, 8130876, Mohelnice, Mohelnice, Na Příkopech, 868, 16 |
|
TOMÁŠ PÁRYS
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8141860, Zábřeh, Zábřeh, Československé armády, 651, 9 |
|
JOSEF MLÁDEK
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8153515, Zábřeh, Zábřeh, Humenec, 1787, 11 |
|
MICHAL ZUBÍK
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
|
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8150958, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Rudolfov, 1550, 40, Rudolfov 1550/40, 78901 Zábřeh |
|
JAN ČEPA
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78985, 8130876, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Na Příkopech, 868, 16, Na Příkopech 868/16, 78985 Mohelnice |
|
TOMÁŠ PÁRYS
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8141860, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Československé armády, 651, 9, Československé armády 651/9, 78901 Zábřeh |
|
JOSEF MLÁDEK
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
78901, 8153515, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Humenec, 1787, 11, Humenec 1787/11, 78901 Zábřeh |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
Jednatel |
24.06.2013 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1 |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
Jednatel |
24.06.2013 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1, Vaculíkova 524/1, Lesná, 63800 Brno |
|