Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2023 |
Adresa: |
68704, 25926250, Uherské Hradiště, Sušice, Sušice, 179, č.p. 179, 68704 Sušice |
|
RADKA ŤOKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2023 |
Adresa: |
68722, 4696948, Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, Záhumení, 198, Záhumení 198, 68722 Ostrožská Nová Ves |
|
Ing. FILIP ŽENOŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2023 |
Adresa: |
76005, 4250192, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4732, Okružní 4732, 76005 Zlín |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2023 |
Adresa: |
68704, 25926250, Uherské Hradiště, Sušice, Sušice, 179 |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 26.09.2023
|
jednatel |
21.01.2023 |
Adresa: |
68704, 25926250, Uherské Hradiště, Sušice, Sušice, 179, č.p. 179, 68704 Sušice |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 21.01.2023
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
68605, 18952313, Uherské Hradiště, Mařatice, U Dvora, 1085 |
|
JINDŘICH ŤOK
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
68722, 4696948, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, Záhumení, 198 |
|
JINDŘICH ŤOK
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
68722, 4696948, Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, Záhumení, 198, Záhumení 198, 68722 Ostrožská Nová Ves |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 21.01.2023
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
68605, 18952313, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, U Dvora, 1085, U Dvora 1085, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468 |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468, Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
|